-
"Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk" / "Deutscher Werkbund"
Gegr. 1907, 1934 durch Nazis wieder aufgelöst. Theodor Heuss ist 1918-1933 Geschäftsführer. Entwicklung ist eng verbunden mit der Bauhaus-Bewegung. 1947 Zweite Werkbundbewegung.
-
Werner v. Saldern
(* 7.11.1852, Harbke † 25.4.1930, Klein Mantel)
-
Franz Slama
Wiki GND(*19.9.1885 Brünn †21.8.1938 Wels)
Personengruppe:
österreichischer Politiker
Staatsamt/Titel:
Delegiert:
Verzeichnet als:
Erwähnung im Text (nur »Simplicissimus«) (1)