-
Kathedrale Saint Quentin
-
Kabinett Wirth I (10.5.1921 - 22.10.1921)
-
Eugen Schiffer
Wiki GND(*14.2.1860 Breslau †5.9.1954 Berlin)
Personengruppe:
dt. Politiker
Staatsämter/Titel:
Vizekanzler Wiki
Mitglied der Reichsregierungen:
Delegiert:
Reichstag (Kaiserreich / Weimarer Republik)
Parteizugehörig oder polit. Nähe zu:
Verzeichnet als:
Erwähnung in Bild und Text (in allen drei Zeitschr.) (12)