-
Kultur-/ges. Institution
-
Regierungen
-
Regierungen Deutsches Reich
-
- Kabinett Bauer (21.6.1919 - 26.3.1920)
- Kabinett Brüning I (30.3.1930 - 7.10.1931)
- Kabinett Brüning II (9.10.1931 - 30.5.1932)
- Kabinett Cuno (22.11.1922 - 12.8.1923)
- Kabinett Fehrenbach (25.6.1920 - 4.5.1921)
- Kabinett Hitler (ab 30.1.1933)
- Kabinett Luther I (15.1.1925 - 5.12.1925) "Bürgerblock"
- Kabinett Luther II (20.1.1926 - 12.5.1926)
- Kabinett Marx I (30.11.1923 - 26.5.1924)
- Kabinett Marx II (3.6.1924 - 15.12.1924)
- Kabinett Marx III (16.5.1926 - 17.12.1926)
- Kabinett Marx IV (29.1.1927 - 12.6.1928) ("Bürgerblock")
- Kabinett Müller I (27.3.1920 - 8.6.1920)
- Kabinett Müller II (28.6.1928 - 27.3.1930)
- Kabinett Papen (1.6.1932 - 17.11.1932)
- Kabinett Scheidemann (13.2.1919 - 20.6.1919)
- Kabinett Schleicher (3.12.1932 - 28.1.1933)
- Kabinett Stresemann I (13.8.1923 - 4.10.1923)
- Kabinett Stresemann II (6.10.1923 - 23.11.1923)
- Kabinett Wirth I (10.5.1921 - 22.10.1921)
- Kabinett Wirth II (26.10.1921 - 14.11.1922)
-
Kabinett Marx IV (29.1.1927 - 12.6.1928) ("Bürgerblock")
WikiMitte-Rechts-Koalition aus Zentrumspartei, DNVP, DVP, BVP, Sozialdemokraten nicht vertreten
Sachgruppe:
Kabinettsmitglieder:
Verzeichnet als:
Erwähnung in Bild und Text (»Simpl.« und »Jacob«) (84)